高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-04-14
变更前
张昌梅:监事,李增文:监事,林好月:监事,王海移:董事长兼总经理,杨成豹:董事,刘凌:董事,王玉萍:董事,王海滨:董事,
变更后
林好月:监事,李增文:监事,张昌梅:监事,马文涛:董事长兼总经理,王海滨:董事,杨成豹:董事,王玉萍:董事,刘凌:董事,
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2020-04-14
经营期限(营业期限)变更2018-07-17
变更前
自2008年12月18日 至2018年12月17日
变更后
自2008年12月18日 至2028年12月17日
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-07-17
变更前
李增文:监事,张昌梅:监事,吴海珍:监事,张瑞军:董事长兼总经理,王玉萍:董事,王海滨:董事,李守和:董事,杨成豹:董事,
变更后
林好月:监事,张昌梅:监事,李增文:监事,王海移:董事长兼总经理,王玉萍:董事,刘凌:董事,王海滨:董事,杨成豹:董事,
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2018-07-17
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-05-08
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-05-08
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-05-08
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-05-08