高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-07-14
变更前
方永忠:监事,曾永锋:监事,赵希:监事,马煜:监事,乔吉:监事会主席,李小军:董事长兼总经理,王海鹏:董事,田涛:董事,
变更后
张燚群:监事,曾永锋:监事,方永忠:监事,赵希:监事,乔吉:监事会主席,李小军:董事长兼总经理,王海鹏:董事,马煜:董事,
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2020-12-21
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-12-21
变更前
玉门市行政事业单位国有资产管理局 :200.0000万元
变更后
玉门市国有资产事务中心 :200.0000万元
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-12-21
变更前
乔吉:监事,田涛:监事,赵希:监事,曾永锋:监事,鲍玉兰:监事会主席,路风兵:董事长兼总经理,王海鹏:董事,李小军:董事,
变更后
方永忠:监事,曾永锋:监事,赵希:监事,马煜:监事,乔吉:监事会主席,李小军:董事长兼总经理,王海鹏:董事,田涛:董事,
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-04-30
变更前
玉门市行政事业单位国有资产管理局 :80.0000万元
变更后
玉门市行政事业单位国有资产管理局 :200.0000万元
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更)2020-04-30
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-06-13
变更后
玉门市行政事业单位国有资产管理局 :80.0000万元