负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2018-10-23
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-10-23
变更前
吴安周 :18.0000万元 陈茹 :12.0000万元
变更后
安烨 :12.0000万元 孙田健 :18.0000万元
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-10-23
变更前
陈茹:监事,吴安周:执行董事,吴安周:经理,吴安周:,
经营期限(营业期限)变更2016-12-06
变更前
自2006年11月13日 至2016年11月12日
变更后
自2006年11月13日 至2026年11月12日