变更记录
看准网
广州立新房地产开发有限公司
变更记录
工商登记联络员备案
2021-07-21
变更前
-
变更后
冯健驱
董事备案
2018-08-02
变更前
梁伟金(监事);许满兴(执行董事兼经理);
变更后
冯健驱(董事);冯庆添(董事长);郭炽强(监事);梁伟金(董事兼经理);刘丽琼(监事);卢思果(董事);宋红成(董事);王新青(监事会主席);詹镇南(董事);钟浩权(董事);
监事备案
2018-08-02
变更前
梁伟金(监事);许满兴(执行董事兼经理);
变更后
冯健驱(董事);冯庆添(董事长);郭炽强(监事);梁伟金(董事兼经理);刘丽琼(监事);卢思果(董事);宋红成(董事);王新青(监事会主席);詹镇南(董事);钟浩权(董事);
经理备案
2018-08-02
变更前
梁伟金(监事);许满兴(执行董事兼经理);
变更后
冯健驱(董事);冯庆添(董事长);郭炽强(监事);梁伟金(董事兼经理);刘丽琼(监事);卢思果(董事);宋红成(董事);王新青(监事会主席);詹镇南(董事);钟浩权(董事);
组织机构备案
2018-08-02
变更前
梁伟金(监事);许满兴(执行董事兼经理);
变更后
冯健驱(董事);冯庆添(董事长);郭炽强(监事);梁伟金(董事兼经理);刘丽琼(监事);卢思果(董事);宋红成(董事);王新青(监事会主席);詹镇南(董事);钟浩权(董事);
法定代表人变更
2018-08-01
变更前
许满兴
变更后
冯庆添
股东变更
2018-08-01
变更前
广州市新晖房地产开发有限公司 ;
变更后
冯健驱;广州进裕地产有限公司;广州市悦融投资有限公司;广州市智成投资有限公司;广州鑫融投资有限公司;梁伟金;卢思果;
企业类型变更
2018-08-01
变更前
有限责任公司(法人独资)
变更后
其他有限责任公司
章程备案
2018-08-01
变更前
章程备案(变更前)
变更后
准予章程备案
具体经营项目申报
2017-01-11
变更前
房地产开发经营;房地产咨询服务;室内装饰、设计;园林绿化工程服务;
变更后
房地产开发经营;室内装饰、设计;园林绿化工程服务;房地产咨询服务;物业管理;房屋租赁;
章程备案
2017-01-11
变更前
章程备案(变更前)
变更后
准予章程备案
加载中
广州立新房地产开发有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
22
企业概况
(32)
法律风险
(12)
经营风险
知识产权
经营信息
(10)