变更记录
看准网
广州绿谷物业有限公司
变更记录
具体经营项目申报
2020-10-29
变更前
物业管理;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);房地产中介服务;会议及展览服务;市场调研服务;
变更后
物业管理;房地产咨询;房地产评估;住房租赁;停车场服务;建筑物清洁服务;会议及展览服务;建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;住宅水电安装维护服务;房地产开发经营;电力设施承装、承修、承试;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修
董事备案
2020-10-29
变更前
冯冰
变更后
邓文革
经理备案
2020-10-29
变更前
冯冰
变更后
邓文革
工商登记联络员备案
2020-10-29
变更前
-
变更后
张秀明
法定代表人变更
2020-10-29
变更前
冯冰
变更后
邓文革
章程备案
2020-10-29
变更前
-
变更后
准予章程备案
住所(经营场所)变更
2017-09-15
变更前
广州市天河区棠安路288-298号首层、二层局部广州市天盈建博汇建材市场首层A1039-11C房
变更后
广州市天河区天源路1190号之二601房(仅限办公用途)
换照
2016-06-07
变更前
换照(变更前)
变更后
换照
营业期限变更
2016-06-07
变更前
2011-06-22 至 2015-12-24
变更后
2011-06-22 至
住所(经营场所)变更
2016-06-07
变更前
广州市天河区棠德南路44号C532房
变更后
广州市天河区棠安路288-298号首层、二层局部广州市天盈建博汇建材市场首层A1039-11C房
组织机构备案
2016-06-07
变更前
邓文革,监事,, ;冯冰,执行董事兼经理,,是;
变更后
邓文革,监事,, ;冯冰,执行董事兼经理,选举,是;
加载中
广州绿谷物业有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
21
企业概况
(19)
法律风险
(16)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(4)