变更记录
看准网
广州鸿连运输有限公司
变更记录
股东变更
2016-04-21
变更前
罗如辉;宋珊娜;万书更;
变更后
罗如辉;万书更;王颢瑾;
法定代表人变更
2015-12-21
变更前
万书更
变更后
王颢瑾
组织机构备案
2015-12-21
变更前
万书更,执行董事兼经理,选举,是;吴育谈,监事,选举, ;
变更后
万书更,执行董事,选举, ;王颢瑾,经理,选举,是;吴育谈,监事,选举, ;
章程备案
2015-12-21
变更前
章程备案(变更前)
变更后
准予章程备案
经理备案
2015-12-21
变更前
万书更,执行董事兼经理,选举,是;吴育谈,监事,选举, ;
变更后
万书更,执行董事,选举, ;王颢瑾,经理,选举, ;吴育谈,监事,选举, ;
营业期限变更
2015-11-02
变更前
2008-05-07 至 2015-10-15
变更后
2008-05-07 至 2018-10-16
没有更多了
广州鸿连运输有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
9
企业概况
(13)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(8)