变更记录
看准网
广州市特照电器工业有限公司
变更记录
工商登记联络员备案
2021-06-11
变更前
-
变更后
陈东
住所(经营场所)变更
2021-06-11
变更前
广州市越秀区纸行路51号2层部分、3、4层中的304房
变更后
广州市越秀区解放北路899号309房
法定代表人变更
2021-06-11
变更前
莫俊豪
变更后
梁志文
出资人(主管部门)备案
2021-06-11
变更前
-
变更后
广州市人民政府(广州国有资产管理集团有限公司托管)
法定代表人变更
2017-10-27
变更前
黄翠萍
变更后
莫俊豪
组织机构备案
2017-10-27
变更前
黄翠萍(经理);
变更后
莫俊豪(经理);
组织机构备案
2017-10-27
变更前
黄翠萍,经理,选举,是;
变更后
莫俊豪,经理,选举,是;
换照
2017-07-11
变更前
换照(变更前)
变更后
换照
法定代表人变更
2014-12-26
变更前
刘华
变更后
黄翠萍
具体经营项目申报
2014-12-26
变更前
制造:照明电器、霓红灯(限分支机构经营)。*
变更后
灯用电器附件及其他照明器具制造;灯具零售;灯具、装饰物品批发;
组织机构备案
2014-12-26
变更前
刘华,厂长,委派,是;
变更后
黄翠萍,经理,选举,是;
加载中
广州市特照电器工业有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
5
企业概况
(23)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(4)