变更记录
看准网
广州市瑞龙强物业管理有限公司
变更记录
法定代表人变更
2021-09-28
变更前
伍凤珊
变更后
李荣辉
董事备案
2021-09-28
变更前
伍凤珊
变更后
李荣辉
法定代表人变更
2019-05-31
变更前
梁顺宁
变更后
伍凤珊
董事备案
2019-05-31
变更前
梁顺宁
变更后
伍凤珊
经理备案
2019-05-31
变更前
-
变更后
-
具体经营项目申报
2017-07-19
变更前
物业管理;
变更后
物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);绿化管理、养护、病虫防治服务;建筑物清洁服务;
换照
2016-04-12
变更前
换照(变更前)
变更后
换照
具体经营项目申报
2014-12-04
变更前
物业管理。
变更后
物业管理;
换照
2014-12-04
变更前
换照(变更前)
变更后
换照
没有更多了
广州市瑞龙强物业管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(17)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(3)