变更记录
看准网
广保国际集团有限公司
变更记录
董事备案
2022-04-29
变更前
吴晓南,李雄晖,林喜七,许跃南,黄健
变更后
吴晓南,李雄晖,林喜七,许跃南,李颖
董事备案
2022-01-18
变更前
吴晓南,林喜七,肖立,许跃南,黄健
变更后
吴晓南,林喜七,许跃南,黄健,李雄晖
法定代表人变更
2022-01-18
变更前
肖立
变更后
李雄晖
法定代表人变更
2021-04-28
变更前
张晓中
变更后
肖立
董事备案
2021-04-28
变更前
黄健,林喜七,吴晓南,许跃南,张晓中
变更后
黄健,林喜七,吴晓南,许跃南,肖立
章程备案
2021-04-28
变更前
-
变更后
准予章程备案
投资人(股权)变更
2017-10-27
变更前
广州经济技术开发区国有资产投资公司;荣发发展有限公司;深圳市深隆达投资有限公司
变更后
广州开发区投资集团公司;荣发发展有限公司;深圳市深隆达投资有限公司
董事、监事、经理及联合管理委员会委员
2017-10-26
变更前
黄健、林喜七、吴晓南、许跃南、赵光南
变更后
黄健、林喜七、吴晓南、许跃南、张晓中
法定代表人变更
2017-10-26
变更前
赵光南
变更后
张晓中
注册资本(金)变更
2017-10-26
变更前
3633.697449万美元
变更后
3633.6974万美元
投资人(股权)变更
2017-08-29
变更前
广州经济技术开发区国有资产投资公司;广州荣韬企业管理服务有限公司;荣发发展有限公司;深圳市深隆达投资有限公司
变更后
广州经济技术开发区国有资产投资公司;荣发发展有限公司;深圳市深隆达投资有限公司
加载中
广保国际集团有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
165
企业概况
(43)
法律风险
(145)
经营风险
知识产权
经营信息
(18)