变更记录
看准网
汉民微测(上海)科技有限公司
变更记录
董事备案
2021-08-11
变更前
LEYI WANG;James Patrick Koonmen
变更后
DONG SOO KIM;LEYI WANG
董事备案
2021-04-02
变更前
罗欣宜;James Patrick Koonmen
变更后
LEYI WANG;James Patrick Koonmen
监事备案
2021-04-02
变更前
Harm Rosing
变更后
Cornelis Hendrikus Alfons van den Heuvel
法定代表人变更
2021-04-02
变更前
Chung-Shih Pan
变更后
YU CAO
经理备案
2021-04-02
变更前
Chung-Shih Pan
变更后
YU CAO
董事备案
2020-02-21
变更前
沈孝廉;James Patrick Koonmen
变更后
James Patrick Koonmen;罗欣宜
企业类型变更
2019-03-13
变更前
有限责任公司(台港澳法人独资)
变更后
有限责任公司(外国法人独资)
境外股东发起人的境内
2019-03-13
变更前
汉民微测(上海)科技有限公司
变更后
汉民微测(上海)科技有限公司
投资人(股权)变更
2019-03-13
变更前
汉民微测科技股份有限公司
变更后
HERMES MICROVISION INCORPORATED B.V.
章程修正案备案
2019-03-13
变更前
无
变更后
2019-01-01 章程修正案
董事备案
2018-11-28
变更前
林龙辉;何逸然
变更后
沈孝廉;James Patrick Koonmen
加载中
汉民微测(上海)科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
企业概况
(19)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息