投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-07-01
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2018-12-14
变更前
深圳市宝安区沙井街道万丰社区中心路98工业城第7栋二楼C区
变更后
深圳市宝安区福海街道新和社区福园一路35号天瑞工业园B7栋802
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2018-04-12
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-04-12
变更前
股东名称:吴芳、出资额:99.000000、出资比例:99.000000;股东名称:李红源、出资额:1.000000、出资比例:1.000000;
变更后
股东名称:深圳市八合一企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、出资额:40.000000、出资比例:32.000000;股东名称:吴芳、出资额:60.000000、出资比例:48.000000;股东名称:彭志通、出资额:25.000000、出资比例:20.000000;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-03-17
变更前
法定代表人:谢键;董事长:谢键;股东:吴芳;总经理:谢键;股东:谢键;
变更后
股东:;董事长:吴芳;股东:;法定代表人:吴芳;总经理:吴芳;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-03-17
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-03-17
变更前
股东名称:谢键、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;股东名称:吴芳、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;
变更后
股东名称:吴芳、出资额:99.000000、出资比例:99.000000;股东名称:李红源、出资额:1.000000、出资比例:1.000000;