变更记录
看准网
深圳市德源鑫太阳能有限公司
变更记录
股权和公证书
2021-05-25
变更前
-
变更后
-
章程
2021-05-25
变更前
-
变更后
-
董事长或执行董事成员
2021-05-25
变更前
肖银根(总经理),张勇(监事),肖银根(执行董事)
变更后
张勇(总经理),肖银根(监事),张勇(执行董事)
总经理
2021-05-25
变更前
肖银根(总经理),张勇(监事),肖银根(执行董事)
变更后
张勇(总经理),肖银根(监事),张勇(执行董事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-05-25
变更前
肖银根
变更后
张勇
章程或章程修正案通过日期
2021-05-25
变更前
2020-08-17
变更后
2021-05-24
指定联系人
2021-05-25
变更前
肖银根
变更后
张勇
监事信息
2021-05-25
变更前
肖银根(总经理),张勇(监事),肖银根(执行董事)
变更后
张勇(总经理),肖银根(监事),张勇(执行董事)
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-05-25
变更前
肖银根 40.0(万元)40.00%张勇 60.0(万元)60.00%
变更后
肖银根 10.0(万元)10.00%张勇 90.0(万元)90.00%
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-08-19
变更前
张勇
变更后
肖银根
董事长或执行董事成员
2020-08-19
变更前
张勇(执行董事),张勇(总经理),黄容(监事)
变更后
肖银根(执行董事),张勇(监事),肖银根(总经理)
加载中
深圳市德源鑫太阳能有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(28)
法律风险
(4)
经营风险
知识产权
经营信息
(7)