变更记录
看准网
合肥灵阳新能源科技有限公司
变更记录
章程备案
2021-11-30
变更前
无
变更后
无
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-11-30
变更前
阳光新能源开发有限公司:100%;
变更后
阳光新能源开发股份有限公司:100%;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-03-12
变更前
合肥阳光新能源科技有限公司:100%;
变更后
阳光新能源开发有限公司:100%;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-12-31
变更前
陈伟、周平
变更后
李义、陈伟
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-12-31
变更前
周平
变更后
李义
章程备案
2020-08-03
变更前
无
变更后
无
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-08-03
变更前
李希冉、陈伟
变更后
陈伟、周平
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-08-03
变更前
李希冉
变更后
周平
没有更多了
合肥灵阳新能源科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(81)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)