变更记录
看准网
深圳市兴东源科技有限公司
变更记录
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-08-07
变更前
骆小明
变更后
吴儒琴
总经理
2020-08-07
变更前
骆小明(总经理),骆小明(执行董事),骆爱凤(监事)
变更后
吴儒琴(总经理),骆爱凤(监事),吴儒琴(执行董事),骆爱凤(监事)
董事长或执行董事成员
2020-08-07
变更前
骆小明(总经理),骆小明(执行董事),骆爱凤(监事)
变更后
吴儒琴(总经理),骆爱凤(监事),吴儒琴(执行董事),骆爱凤(监事)
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2020-08-07
变更前
骆小明 100.0(万元)50.00%吴儒琴 100.0(万元)50.00%
变更后
吴儒琴 160.0(万元)80.00%骆爱凤 40.0(万元)20.00%
章程
2020-08-07
变更前
-
变更后
-
章程或章程修正案通过日期
2020-08-07
变更前
2019-11-22
变更后
2020-08-05
指定联系人
2020-08-07
变更前
骆小明
变更后
吴儒琴
股权和公证书
2020-08-07
变更前
-
变更后
-
监事信息
2020-08-05
变更前
骆小明(总经理),吴儒琴(监事),骆小明(执行董事)
变更后
骆小明(执行董事),骆小明(总经理),骆爱凤(监事)
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)
2019-11-25
变更前
深圳市光明新区马田街道合水口第二工业区A栋五楼506室
变更后
深圳市光明区马田街道合水口社区宝安路第11号119
章程备案
2019-11-25
变更前
2018-05-24
变更后
2019-11-22
加载中
深圳市兴东源科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
10
企业概况
(27)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(10)