高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-01-02
股东(投资人)2019-12-23
变更前
詹增钦 86.0(万元)10.00%曾海涛 784.0(万元)90.00%
变更后
詹增钦 86.0(万元)10.00%邱莲花 784.0(万元)90.00%
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2019-03-15
变更前
深圳市罗湖区南湖街道文锦南路商检大厦2611
变更后
深圳市南山区招商街道四海社区四海路19号四海小区18栋307
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-06-04
变更前
法定代表人:曾海涛;股东:曾海涛;董事长:曾海涛;股东:刘雪娇;
变更后
法定代表人:詹增钦;股东:;董事长:詹增钦;股东:;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-06-04
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-06-04
变更前
股东名称:刘雪娇、出资额:86.000000、出资比例:10.000000;股东名称:曾海涛、出资额:784.000000、出资比例:90.000000;
变更后
股东名称:詹增钦、出资额:86.000000、出资比例:10.000000;股东名称:曾海涛、出资额:784.000000、出资比例:90.000000;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2016-07-18
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-07-18
变更前
股东名称:肖逸、出资额:8.000000、出资比例:1.000000;股东名称:曾海涛、出资额:784.000000、出资比例:98.000000;股东名称:陆喜波、出资额:8.000000、出资比例:1.000000;
变更后
股东名称:曾海涛、出资额:784.000000、出资比例:90.000000;股东名称:刘雪娇、出资额:86.000000、出资比例:10.000000;