变更记录
看准网
深圳市鑫鑫财富投资担保有限公司
变更记录
监事信息
2021-03-08
变更前
李秀梅(监事),张艮祥(执行董事),张艮祥(总经理)
变更后
李日建(执行董事),李日建(总经理),何益鹏(监事)
指定联系人
2021-03-08
变更前
张艮祥
变更后
张艮祥
董事长或执行董事成员
2021-03-08
变更前
李秀梅(监事),张艮祥(执行董事),张艮祥(总经理)
变更后
李日建(执行董事),李日建(总经理),何益鹏(监事)
总经理
2021-03-08
变更前
李秀梅(监事),张艮祥(执行董事),张艮祥(总经理)
变更后
李日建(执行董事),李日建(总经理),何益鹏(监事)
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-03-08
变更前
张艮祥 100.0(万元)100.00%
变更后
何益鹏 100.0(万元)100.00%
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-03-08
变更前
张艮祥
变更后
李日建
章程
2021-03-08
变更前
-
变更后
-
股权和公证书
2021-03-08
变更前
-
变更后
-
章程或章程修正案通过日期
2021-03-08
变更前
2014-07-01
变更后
2021-03-02
其他事项备案
2019-05-31
变更前
-
变更后
9***92243U
没有更多了
深圳市鑫鑫财富投资担保有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(15)
法律风险
经营风险
(3)
知识产权
经营信息
(8)