高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-12-06
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-12-06
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-10-23
变更前
股东名称:刘文图、出资额:2.000000、出资比例:20.000000;股东名称:林少芳、出资额:4.000000、出资比例:40.000000;股东名称:张丽卿、出资额:4.000000、出资比例:40.000000;
变更后
股东名称:林少芳、出资额:10.000000、出资比例:100.000000;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2015-09-08
其他事项备案2014-07-24
变更前
董事长:刘文聪;股东:张丽卿;监事:张丽卿;总经理:刘文展;股东:刘文展;
变更后
股东:刘文图;总经理:林少芳;股东:张丽卿;董事长:刘文聪;监事:张丽卿;股东:林少芳;工商联络员:刘文东;
其他事项备案2014-07-24
变更前
股东名称:张丽卿、出资额:5.000000、出资比例:50.000000;股东名称:刘文展、出资额:5.000000、出资比例:50.000000;
变更后
股东名称:刘文图、出资额:2.000000、出资比例:20.000000;股东名称:林少芳、出资额:4.000000、出资比例:40.000000;股东名称:张丽卿、出资额:4.000000、出资比例:40.000000;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2014-07-24
变更前
执行董事:刘文聪;总经理:刘文展;监事:张丽卿;
变更后
执行董事:刘文聪;总经理:林少芳;监事:张丽卿;