注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2019-09-11
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-09-11
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-07-12
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-07-12
变更前
法定代表人:阮显哲;总经理:阮显哲;董事长:阮显哲;
变更后
董事长:阮显哲;总经理:阮显哲;法定代表人:阮显哲;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-01-03
变更前
股东名称:李薇、出资额:5.000000、出资比例:2.000000;股东名称:张小红、出资额:230.000000、出资比例:92.000000;股东名称:刘勇、出资额:15.000000、出资比例:6.000000;
变更后
股东名称:张小红、出资额:250.000000、出资比例:100.000000;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2016-05-17