地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2018-06-22
变更前
深圳市福田区保税区槟榔道2~1号文化创意保税园主楼一楼A2~1;A2~2;A2~3
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-06-01
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-06-01
变更前
法定代表人:徐文;董事长:徐文;总经理:徐文;
变更后
法定代表人:蔡红红;董事长:蔡红红;总经理:蔡红红;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-03-29
变更前
股东名称:徐文、出资额:30.000000、出资比例:30.000000;股东名称:张洁、出资额:30.000000、出资比例:30.000000;股东名称:深圳市翰博天宝艺术品有限公司、出资额:40.000000、出资比例:40.000000;
变更后
股东名称:深圳市翰博天宝艺术品有限公司、出资额:100.000000、出资比例:100.000000;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-02-03
其他事项备案2016-02-03
变更前
法定代表人:张洁;工商联络员:张洁;监事:徐文;总经理:张洁;董事长:张洁;
变更后
法定代表人:徐文;工商联络员:徐文;监事:张洁;董事长:徐文;总经理:徐文;