投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-06-03
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2018-03-09
变更前
深圳市龙岗区龙岗街道龙翔大道201号新鸿花园12号楼9H室
变更后
深圳市南山区南山街道南海大道西桂庙路北阳光华艺大厦1栋6B、6C-28
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-11-24
变更前
董事长:冯丙珍;总经理:冯丙珍;法定代表人:冯丙珍;工商联络员:张占亮;
变更后
董事长:王磊;总经理:王磊;法定代表人:王磊;工商联络员:王磊;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-11-24
其他事项备案2017-11-24
变更前
董事长:冯丙珍;总经理:冯丙珍;法定代表人:冯丙珍;工商联络员:张占亮;
变更后
董事长:王磊;总经理:王磊;法定代表人:王磊;工商联络员:王磊;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2014-10-30
变更前
执行董事:冯丙珍;总经理:冯丙珍;监事:黄晓慧;
变更后
监事:黄丽敏;总经理:冯丙珍;执行董事:冯丙珍;