变更记录
看准网
深圳市花样年股权投资基金管理有限公司
变更记录
监事信息
2022-07-14
变更前
孙国军(总经理),刘小勇(监事),孙国军(执行董事)
变更后
刘小勇(总经理),刘小勇(执行董事),张莉(监事)
董事长或执行董事成员
2022-07-14
变更前
孙国军(总经理),刘小勇(监事),孙国军(执行董事)
变更后
刘小勇(总经理),刘小勇(执行董事),张莉(监事)
总经理
2022-07-14
变更前
孙国军(总经理),刘小勇(监事),孙国军(执行董事)
变更后
刘小勇(总经理),刘小勇(执行董事),张莉(监事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2022-07-14
变更前
孙国军
变更后
刘小勇
监事信息
2022-04-08
变更前
臧志华(监事)
变更后
刘小勇(监事)
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)
2021-12-22
变更前
2012-05-15,2022-05-15,10
变更后
2012-05-15,,
章程或章程修正案通过日期
2021-12-22
变更前
2016-06-27
变更后
2021-07-13
章程修正案
2021-12-22
变更前
-
变更后
-
董事长或执行董事成员
2021-01-26
变更前
刘宗保(总经理),刘宗保(执行董事)
变更后
孙国军(执行董事),孙国军(总经理)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-01-26
变更前
刘宗保
变更后
孙国军
总经理
2021-01-26
变更前
刘宗保(总经理),刘宗保(执行董事)
变更后
孙国军(执行董事),孙国军(总经理)
加载中
深圳市花样年股权投资基金管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
17
企业概况
(41)
法律风险
(5)
经营风险
(3)
知识产权
经营信息
(9)