负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-11-10
变更前
股东:林亚梅;董事长:林金胜;总经理:林金胜;法定代表人:林金胜;股东:林金胜;
变更后
董事长:林茂金;股东:;法定代表人:林茂金;总经理:林茂金;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-11-10
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-11-10
变更前
股东名称:林亚梅、出资额:350.000000、出资比例:70.000000;股东名称:林金胜、出资额:150.000000、出资比例:30.000000;
变更后
股东名称:林茂金、出资额:500.000000、出资比例:100.000000;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-06-16
变更前
股东名称:林金胜、出资额:150.000000、出资比例:30.000000;股东名称:古灿雄、出资额:350.000000、出资比例:70.000000;
变更后
股东名称:林亚梅、出资额:350.000000、出资比例:70.000000;股东名称:林金胜、出资额:150.000000、出资比例:30.000000;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-11-14
变更前
监事:张玲玲;总经理:古灿雄;执行董事:古灿雄;监事:陈勇;
变更后
总经理:林金胜;监事:陈勇;监事:张玲玲;执行董事:林金胜;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-11-14
变更前
总经理:古灿雄;监事:陈勇;董事长:古灿雄;法定代表人:古灿雄;监事:张玲玲;
变更后
法定代表人:林金胜;董事长:林金胜;监事:陈勇;总经理:林金胜;监事:张玲玲;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-12-17
变更前
股东名称:林金胜、出资额:500.000000、出资比例:100.000000;
变更后
股东名称:林金胜、出资额:150.000000、出资比例:30.000000;股东名称:古灿雄、出资额:350.000000、出资比例:70.000000;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-12-17
变更前
股东:林金胜;法定代表人:林亚丽;总经理:林金胜;董事长:林亚丽;监事:张玲玲;监事:陈勇;
变更后
法定代表人:古灿雄;监事:张玲玲;股东:古灿雄;董事长:古灿雄;股东:林金胜;总经理:古灿雄;监事:陈勇;