期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)2022-01-11
变更前
2012-01-04,2022-01-04,10
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-11-02
变更前
监事:曹善斌;执行董事:王增平;总经理:王增平;
变更后
监事:王增平;执行董事:曹善斌;总经理:曹善斌;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-11-02
变更前
法定代表人:王增平;董事长:王增平;总经理:王增平;监事:曹善斌;
变更后
监事:王增平;董事长:曹善斌;法定代表人:曹善斌;总经理:曹善斌;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2017-11-02
变更后
深圳市宝安区新桥街道万丰中路210号景业坊工业区A栋A1-06号
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2016-03-08
变更前
深圳市宝安区福永街道前进路F栋11号(办公场所)