负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2022-06-08
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2022-06-08
变更前
郭政 22.9532(万元)2.04%张则英 28.6915(万元)2.55%温瑶丽 174.0617(万元)15.47%钟滨 17.2149(万元)1.53%唐福星 17.2149(万元)1.53%沈春松 295.9049(万元)26.299%王广利 174.0617(万元)15.47%吕仕铭 168.7735(万元)15.00%王嘉鸿 174.0617(万元)15.47%陈建英 52.2185(万元)4.641%
变更后
郭政 22.9532(万元)2.04%张则英 28.6915(万元)2.55%温瑶丽 148.9301(万元)13.236%钟滨 17.2149(万元)1.53%唐福星 17.2149(万元)1.53%沈春松 258.763(万元)22.998%王广利 152.211(万元)13.528%吕仕铭 281.2891(万元)25.00%王嘉鸿 152.211(万元)13.528%陈建英 45.6778(万元)4.06%
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)2022-02-17
变更前
2012-03-09,2022-03-09,10
变更后
2012-03-09,2032-03-09,
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-08-11
变更前
张则英 28.6915(万元)2.55%尹晓东 174.0617(万元)15.47%沈春松 295.9049(万元)26.299%王广利 174.0617(万元)15.47%郭政 22.9532(万元)2.04%钟滨 17.2149(万元)1.53%唐福星 17.2149(万元)1.53%王嘉鸿 174.0617(万元)15.47%陈建英 52.2185(万元)4.641%吕仕铭 168.7735(万元)15.00%
变更后
张则英 28.6915(万元)2.55%温瑶丽 174.0617(万元)15.47%沈春松 295.9049(万元)26.299%王广利 174.0617(万元)15.47%郭政 22.9532(万元)2.04%钟滨 17.2149(万元)1.53%唐福星 17.2149(万元)1.53%王嘉鸿 174.0617(万元)15.47%陈建英 52.2185(万元)4.641%吕仕铭 168.7735(万元)15.00%