变更记录
看准网
深圳市迈瑞包装制品有限公司
变更记录
董事长或执行董事成员
2020-07-27
变更前
闵运康(总经理),闵运康(执行董事),余进芝(监事)
变更后
吴梦(执行董事),吴梦(总经理),吴俊(监事)
章程或章程修正案通过日期
2020-07-27
变更前
2020-07-22
变更后
2020-07-24
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-07-27
变更前
闵运康
变更后
吴梦
股权和公证书
2020-07-27
变更前
-
变更后
-
监事信息
2020-07-27
变更前
闵运康(总经理),闵运康(执行董事),余进芝(监事)
变更后
吴梦(执行董事),吴梦(总经理),吴俊(监事)
总经理
2020-07-27
变更前
闵运康(总经理),闵运康(执行董事),余进芝(监事)
变更后
吴梦(执行董事),吴梦(总经理),吴俊(监事)
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2020-07-27
变更前
余进芝 5.0(万元)10.00%闵运康 45.0(万元)90.00%
变更后
吴梦 25.5(万元)51.00%吴俊 24.5(万元)49.00%
章程
2020-07-27
变更前
-
变更后
-
董事长或执行董事成员
2020-07-23
变更前
闵运康(总经理),余进芝(监事),闵运康(执行董事)
变更后
余进芝(监事),闵运康(总经理),闵运康(执行董事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-07-23
变更前
闵运康
变更后
闵运康
章程或章程修正案通过日期
2020-07-23
变更前
2018-07-11
变更后
2020-07-22
加载中
深圳市迈瑞包装制品有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
10
企业概况
(29)
法律风险
(3)
经营风险
知识产权
经营信息
(7)