投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-07-19
变更前
方庆伟 51.0(万元)51.00%梁丽萍 6.0(万元)6.00%谢涵 31.0(万元)31.00%朱继良 12.0(万元)12.00%
变更后
方庆伟 51.0(万元)51.00%梁丽萍 6.0(万元)6.00%谢涵 13.0(万元)13.00%朱继良 30.0(万元)30.00%
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-03-29
变更前
股东名称:方庆伟、出资额:32.000000、出资比例:32.000000;股东名称:梁丽萍、出资额:6.000000、出资比例:6.000000;股东名称:谢涵、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;股东名称:朱继良、出资额:12.000000、出资比例:12.000000;
变更后
股东名称:方庆伟、出资额:51.000000、出资比例:51.000000;股东名称:朱继良、出资额:12.000000、出资比例:12.000000;股东名称:谢涵、出资额:31.000000、出资比例:31.000000;股东名称:梁丽萍、出资额:6.000000、出资比例:6.000000;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2017-07-25
变更前
2007-05-28,2017-05-28,10
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-12-23
变更前
执行董事:朱继良;总经理:朱继良;监事:崔坚;
变更后
总经理:方庆伟;执行董事:方庆伟;监事:梁丽萍;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-12-23
变更前
股东:朱继良;股东:谢涵;法定代表人:朱继良;股东:方庆伟;董事长:朱继良;监事:崔坚;总经理:朱继良;
变更后
监事:梁丽萍;股东:谢涵;股东:朱继良;总经理:方庆伟;股东:梁丽萍;董事长:方庆伟;法定代表人:方庆伟;股东:方庆伟;