期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)2022-01-24
变更前
2004-09-14,2024-09-14,20
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-06-30
变更前
刘红 45.0(万元)45.00%熊时晨 55.0(万元)55.00%
变更后
刘佩番 45.0(万元)45.00%熊时晨 55.0(万元)55.00%
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2015-01-09
变更前
深圳市盐田区深沙路178号稳盛工贸大厦A座四楼
其他事项备案2015-01-09
变更后
审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:无;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-01-09
变更前
执行董事:刘红;监事:任玉珍;总经理:刘红;
变更后
执行董事:熊时晨;总经理:熊时晨;监事:任玉珍;