董事长或执行董事成员2021-01-11
变更前
何树蓉(监事),朱文广(执行董事),朱文广(总经理)
变更后
何树蓉(总经理),何树蓉(执行董事),谢燕忠(监事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2021-01-11
总经理2021-01-11
变更前
何树蓉(监事),朱文广(执行董事),朱文广(总经理)
变更后
何树蓉(总经理),何树蓉(执行董事),谢燕忠(监事)
监事信息2021-01-11
变更前
何树蓉(监事),朱文广(执行董事),朱文广(总经理)
变更后
何树蓉(总经理),何树蓉(执行董事),谢燕忠(监事)
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2019-06-17
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-06-17
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-09-02
变更前
股东名称:柳巧香、出资额:1200.000000、出资比例:48.000000;股东名称:朱文广、出资额:1300.000000、出资比例:52.000000;
变更后
股东名称:朱文广、出资额:1300.000000、出资比例:52.000000;股东名称:何树蓉、出资额:1200.000000、出资比例:48.000000;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-09-02
变更前
执行董事:朱文广;总经理:朱文广;监事:柳巧香;
变更后
总经理:朱文广;监事:何树蓉;执行董事:朱文广;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-06-15
变更前
监事:柳巧香;执行董事:朱财顺;总经理:朱财顺;
变更后
执行董事:朱文广;总经理:朱文广;监事:柳巧香;