高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-08-31
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-11-23
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-06-27
变更前
股东名称:谢朝霞、出资额:35.000000、出资比例:70.000000;股东名称:赖洪昌、出资额:15.000000、出资比例:30.000000;
变更后
股东名称:谢朝霞、出资额:50.000000、出资比例:100.000000;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-06-27
变更前
执行董事:杜娟;总经理:谢朝霞;监事:赖洪昌;
变更后
总经理:谢朝霞;执行董事:杜娟;监事:杨俊林;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2014-10-22