负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2020-06-05
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-09-18
变更前
股东名称:钟威成、出资额:180.000000、出资比例:30.000000;股东名称:张桂珍、出资额:420.000000、出资比例:70.000000;
变更后
股东名称:钟威成、出资额:180.000000、出资比例:30.000000;股东名称:钟文娜、出资额:420.000000、出资比例:70.000000;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2016-05-31
变更前
深圳市罗湖区文锦中路26-28号(木头龙地段)
变更后
深圳市罗湖区翠竹街道文锦中路2014号合正荣悦府1栋c座1105
经营范围变更(含业务范围变更)2015-03-11
变更前
国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);物业管理;房地产开发;日用百货、电子产品、建材、家用电器的购销。^
变更后
国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);物业管理;房地产开发;自有房产租赁;日用百货、电子产品、建材、家用电器的购销。^
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2014-10-24
变更前
总经理:张桂珍;监事:肖爱军;执行董事:张桂珍;监事:张毅;
变更后
监事:肖爱军;执行董事:张桂珍;总经理:张桂珍;监事:钟斌;