期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)2020-11-11
变更前
2000-10-13,2020-10-13,20
地址2020-11-11
变更后
深圳市宝安区西乡街道永丰社区永丰社区一区1号1层
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-08-04
变更前
总经理:邓建文;监事:冯艳菲;执行董事:郑绍强;
变更后
总经理:陈伟贤;执行董事:陈伟贤;监事:冯艳菲;
其他事项备案2016-08-04
变更前
股东名称:陈伟良、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;股东名称:邓建文、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;
变更后
股东名称:陈伟贤、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;股东名称:陈伟良、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-08-04
变更前
法定代表人:郑绍强;监事:冯艳菲;总经理:邓建文;股东:邓建文;董事长:郑绍强;股东:陈伟良;
变更后
法定代表人:陈伟贤;董事长:陈伟贤;股东:陈伟贤;监事:冯艳菲;总经理:陈伟贤;股东:陈伟良;