注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2019-11-21
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-11-21
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-12-26
变更前
执行董事:李庆华;总经理:安长石;监事:袁依锋;
变更后
总经理:田春雨;监事:田广;执行董事:田春雨;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-12-26
变更前
工商联络员:;董事长:李庆华;股东:深圳市盛孚物业管理有限公司;监事:袁依锋;总经理:安长石;法定代表人:李庆华;
变更后
监事:田广;法定代表人:田春雨;董事长:田春雨;工商联络员:安国强;总经理:田春雨;股东:;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-12-26
变更前
股东名称:深圳市盛孚物业管理有限公司、出资额:200.000000、出资比例:100.000000;
变更后
股东名称:田春雨、出资额:200.000000、出资比例:100.000000;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2018-12-26
变更前
2007-06-08,2027-06-08,20
其他事项备案2018-12-26
变更前
工商联络员:;董事长:李庆华;股东:深圳市盛孚物业管理有限公司;监事:袁依锋;总经理:安长石;法定代表人:李庆华;
变更后
监事:田广;法定代表人:田春雨;董事长:田春雨;工商联络员:安国强;总经理:田春雨;股东:;