变更记录
看准网
翁源县新南都饲料科技有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2019-11-21
变更前
冉学光(总经理);冉学光(董事);王胜林(董事);张元珍(董事);梁江东(董事长);胡友军(董事);肖静英(监事);
变更后
王胜林(董事);赖水彬(董事,经理);梁江东(董事长);肖静英(监事);
章程备案
2019-11-21
变更前
-
变更后
章程
法定代表人变更
2018-01-16
变更前
冉学光
变更后
梁江东
章程备案
2018-01-16
变更前
-
变更后
章程
经营期限(营业期限)变更
2014-07-11
变更前
2017-06-11
变更后
-
没有更多了
翁源县新南都饲料科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
22
企业概况
(13)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(22)