变更记录
看准网
格力钛新能源股份有限公司
变更记录
工商登记联络员备案
2022-05-10
变更前
-
变更后
胡佩
法定代表人变更
2022-05-10
变更前
赖信华
变更后
邓晓博
高级管理人员备案
2022-05-10
变更前
胡兆伟(职工监事);黄才笋(董事);彭吉海(董事);张伟(监事);常啸晨(董事);赖信华(总经理);方祥建(董事);王红霞(副总经理);邓晓博(董事);李志(其他人员);姚克杰(监事会主席);卢春泉(董事长);董明珠(董事);
变更后
胡兆伟(职工监事);刘大永(副总经理);黄才笋(董事);邹航(其他人员);王红霞(副总经理);张伟(监事);彭吉海(董事);常啸晨(董事);邓晓博(总经理,董事);姚克杰(监事会主席);卢春泉(董事长);董明珠(董事);林鹏(副总经理);方祥建(董事);
高级管理人员备案
2021-11-15
变更前
赖信华(总经理);张伟(监事);王红霞(副总经理);魏银仓(董事);李志(其他人员);姚克杰(监事会主席);孙国华(董事);卢春泉(董事长);胡兆伟(职工监事);常啸晨(董事);彭吉海(董事);魏国华(董事);董明珠(董事);
变更后
胡兆伟(职工监事);黄才笋(董事);彭吉海(董事);张伟(监事);常啸晨(董事);赖信华(总经理);方祥建(董事);王红霞(副总经理);邓晓博(董事);李志(其他人员);姚克杰(监事会主席);卢春泉(董事长);董明珠(董事);
名称变更
2021-11-09
变更前
银隆新能源股份有限公司
变更后
格力钛新能源股份有限公司
章程修正案备案
2021-11-09
变更前
银隆新能源股份有限公司章程2018-04;
变更后
格力钛新能源股份有限公司章程修正案2021-10-31;
高级管理人员备案
2020-12-22
变更前
王红霞(副总经理);张伟(监事);彭吉海(董事);胡兆伟(职工监事);邓晓博(董事);赖信华(总经理);李志(其他人员);姚克杰(监事会主席);孙国华(董事);董明珠(董事);魏国华(董事);卢春泉(董事长);魏银仓(董事);
变更后
王红霞(副总经理);孙国华(董事);卢春泉(董事长);张伟(监事);李志(其他人员);魏银仓(董事);赖信华(总经理);姚克杰(监事会主席);董明珠(董事);胡兆伟(职工监事);魏国华(董事);彭吉海(董事);常啸晨(董事);
高级管理人员备案
2019-07-08
变更前
李志,董事会秘书;卢春泉,董事长;魏银仓,董事;董明珠,董事;孙国华,董事;魏国华,董事;张伟,监事;齐靖,董事;彭吉海,董事;赖信华,总经理;姚克杰,监事会主席;胡兆伟,职工监事;王红霞,副总经理
变更后
彭吉海,董事;李志,董事会秘书;卢春泉,董事长;魏银仓,董事;董明珠,董事;孙国华,董事;魏国华,董事;张伟,监事;赖信华,总经理;姚克杰,监事会主席;胡兆伟,职工监事;王红霞,副总经理;邓晓博,董事
法定代表人变更
2018-04-19
变更前
卢春泉
变更后
赖信华
章程修正案备案
2018-04-19
变更前
银隆新能源股份有限公司章程2018-03
变更后
银隆新能源股份有限公司章程2018-04
高级管理人员备案
2018-04-19
变更前
李志,董事会秘书;卢春泉,董事长;魏银仓,董事;董明珠,董事;孙国华,董事;魏国华,董事;谭志飚,职工监事;郑凤廷,监事会主席;张伟,监事;齐靖,董事;彭吉海,董事;赖信华,总经理
变更后
李志,董事会秘书;卢春泉,董事长;魏银仓,董事;董明珠,董事;孙国华,董事;魏国华,董事;张伟,监事;齐靖,董事;彭吉海,董事;赖信华,总经理;姚克杰,监事会主席;胡兆伟,职工监事;王红霞,副总经理
加载中
格力钛新能源股份有限公司的更多信息
求职招聘
19
正在招聘
招聘分析
(19)
面试准备
53
面试体验
面试问题
薪酬工资
60
薪资分布
薪酬详情
(60)
工商信息
413
企业概况
(160)
法律风险
(22)
经营风险
(20)
知识产权
经营信息
(334)