负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2023-01-03
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2023-01-03
变更前
1中村寿宏监事;2北山浩幸董事兼总经理;3张汉江董事;4奥长秀介董事长;5吉原靖之董事;6吉田知副董事长;7小宫山敏光监事;
变更后
1吉原靖之董事;2吉田知副董事长;3小宫山敏光监事;4森广幸监事;5北山浩幸董事兼总经理;6张汉江董事;7田中邦生董事长;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-10-12
变更前
1吉原靖之董事;2田渊淳副董事长;3小宫山敏光监事;4中村寿宏监事;5北山浩幸董事兼总经理;6张汉江董事;7奥长秀介董事长;
变更后
1中村寿宏监事;2北山浩幸董事兼总经理;3张汉江董事;4奥长秀介董事长;5吉原靖之董事;6吉田知副董事长;7小宫山敏光监事;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2021-02-19
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-09-03
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-09-03
变更前
1小宫山敏光监事;2中村寿宏监事;3北山浩幸董事兼总经理;4奥长秀介董事;5康健董事长;6吉原靖之董事;7田渊淳副董事长;
变更后
1吉原靖之董事;2田渊淳副董事长;3小宫山敏光监事;4中村寿宏监事;5北山浩幸董事兼总经理;6张汉江董事;7奥长秀介董事长;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-06-04
变更前
1小宫山敏光监事;2中村寿宏监事;3北山浩幸董事兼总经理;4奥长秀介董事;5康健董事长;6吉原靖之董事;7山口义彰副董事长;
变更后
1小宫山敏光监事;2中村寿宏监事;3北山浩幸董事兼总经理;4奥长秀介董事;5康健董事长;6吉原靖之董事;7田渊淳副董事长;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2020-06-04