注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2016-04-18
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-04-18
变更前
股东名称:北京英诺融科创业有限公司、出资额:3.750000、出资比例:10.000000;股东名称:北京英诺大河创业投资有限公司、出资额:3.750000、出资比例:10.000000;股东名称:曾昆鹏、出资额:30.000000、出资比例:80.000000;
变更后
股东名称:北京英诺融科创业投资有限公司、出资额:20.000000、出资比例:10.000000;股东名称:北京英诺大河创业投资有限公司、出资额:20.000000、出资比例:10.000000;股东名称:曾昆鹏、出资额:160.000000、出资比例:80.000000;
经营范围变更(含业务范围变更)2015-07-29
变更前
电子产品的技术研发与销售;网页设计;经营电子商务。^
变更后
互联网信息技术、电子产品、计算机软件领域内相关设备的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;国内贸易;网页设计;经营电子商务。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)^
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2015-05-18
变更前
深圳市龙华新区民治街道逸秀新村东方天德大厦1523室
变更后
深圳市南山区粤海街道高新中区科研路9号比克科技大厦401-E室
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-03-30
变更前
股东名称:曾昆鹏、出资额:30.000000、出资比例:100.000000;
变更后
股东名称:北京英诺大河创业投资有限公司、出资额:3.750000、出资比例:10.000000;股东名称:北京英诺融科创业有限公司、出资额:3.750000、出资比例:10.000000;股东名称:曾昆鹏、出资额:30.000000、出资比例:80.000000;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2015-03-30
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-03-30
变更前
监事:封益进;总经理:曾昆鹏;执行董事:曾昆鹏;
变更后
董事:李竹;董事:韦全敏;监事:封益进;董事长:曾昆鹏;总经理:曾昆鹏;