高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-05-08
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-04-28
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-04-28
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-04-28
变更前
符建军:98%;郑心文:1%;吴清鹏:1%;
变更后
蔡仁越:1%;吴清鹏:1%;符建军:98%;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-09-25
变更后
郑心文:1%;吴清鹏:1%;符建军:98%;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2017-06-21
变更后
海南省海口市龙华区龙华路23号万国中央区逸景阁2001房
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-08-10
变更前
唐维燕:48%;郑心文:1%;王业海:51%;