变更记录
看准网
福建泰阳房地产开发有限公司
变更记录
联络员备案
2022-04-25
变更前
郭秀春
变更后
陈文思
章程备案
2019-01-04
变更前
旧章程
变更后
2018-12-20提交2018年12月20日修订的章程修正案
投资人(股权)变更
2019-01-04
变更前
莫禄英 证照号码:***;孔凡熊 证照号码:***;
变更后
莫禄英 证照号码:***;黎文英 证照号码:***;
董事备案
2019-01-04
变更前
孔凡熊
变更后
黎文英
法定代表人变更
2019-01-04
变更前
孔凡熊
变更后
黎文英
经理备案
2019-01-04
变更前
孔凡熊
变更后
黎文英
法定代表人变更
2016-11-15
变更前
吴锋
变更后
孔凡熊
章程备案
2016-11-15
变更前
旧章程
变更后
2016-11-07提交2016年11月7日修订的新章程。
经理备案
2016-11-15
变更前
吴锋
变更后
孔凡熊
投资人(股权)变更
2016-11-15
变更前
吴锋 证照号码:***;吴链 证照号码:***;
变更后
莫禄英 证照号码:***;孔凡熊 证照号码:***;
监事备案
2016-11-15
变更前
吴链
变更后
莫禄英
加载中
福建泰阳房地产开发有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(27)
法律风险
(2)
经营风险
知识产权
经营信息
(9)