变更记录
看准网
上海东创食品有限公司
变更记录
清算组成员备案
2020-09-17
变更前
无
变更后
成员:Agust Gudmundsson;负责人:Marc Stephen Archer;成员:David Joseph Grant
董事备案
2020-08-24
变更前
Einar Magnusson Gustafsson;薛建光
变更后
薛建光;Marc Stephen Archer
监事备案
2019-01-23
变更前
David Joseph Grant
变更后
David Joseph Grant
注册资本(金)变更
2019-01-23
变更前
101.0000万美元
变更后
427.2963万美元
企业类型变更
2019-01-23
变更前
有限责任公司(台港澳法人独资)
变更后
有限责任公司(台港澳与境内合资)
章程备案
2019-01-23
变更前
2017-08-01章程备案
变更后
2018-10-31章程备案
董事备案
2019-01-23
变更前
无
变更后
薛建光;Einar Magnusson Gustafsson
投资人(股权)变更
2019-01-23
变更前
百卡弗中国控股有限公司(Bakkavor China Holdings Limited)
变更后
百卡弗中国控股有限公司(Bakkavor China Holdings Limited);百卡弗(上海)管理有限公司
经理备案
2019-01-23
变更前
薛建光
变更后
薛建光
住所变更
2017-08-17
变更前
上海市嘉定区南翔镇古猗园路588号
变更后
上海市嘉定区南翔镇德园南路111弄6号414室
章程备案
2017-08-17
变更前
2017-04-16章程备案
变更后
2017-08-01章程备案
加载中
上海东创食品有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
14
企业概况
(28)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(13)