变更记录
看准网
深圳中和联诚科技有限公司
变更记录
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-01-05
变更前
潘作为
变更后
杨灿
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-01-05
变更前
潘作为 45.0(万元)90.00%易丽娟 5.0(万元)10.00%
变更后
杨灿 50.0(万元)100.00%
总经理
2021-01-05
变更前
潘作为(总经理),易丽娟(监事),潘作为(执行董事)
变更后
杨灿(执行董事),杨灿(总经理),汪训星(监事)
监事信息
2021-01-05
变更前
潘作为(总经理),易丽娟(监事),潘作为(执行董事)
变更后
杨灿(执行董事),杨灿(总经理),汪训星(监事)
章程
2021-01-05
变更前
-
变更后
-
市场主体类型
2021-01-05
变更前
有限责任公司
变更后
有限责任公司(自然人独资)
章程或章程修正案通过日期
2021-01-05
变更前
2020-05-29
变更后
2020-12-28
指定联系人
2021-01-05
变更前
null
变更后
杨灿
股权和公证书
2021-01-05
变更前
-
变更后
-
董事长或执行董事成员
2021-01-05
变更前
潘作为(总经理),易丽娟(监事),潘作为(执行董事)
变更后
杨灿(执行董事),杨灿(总经理),汪训星(监事)
章程修正案
2020-06-01
变更前
-
变更后
-
加载中
深圳中和联诚科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(20)
法律风险
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(5)