变更记录
看准网
广州番禺美特包装有限公司
变更记录
经理备案
2021-10-27
变更前
施于
变更后
陈和清
董事备案
2021-10-27
变更前
张新,张晔,施于
变更后
钱嵘,施于,陈和清
工商登记联络员备案
2021-10-27
变更前
-
变更后
苏艳芬
法定代表人变更
2021-10-27
变更前
施于
变更后
陈和清
监事备案
2021-10-27
变更前
冯萍
变更后
李庆功
章程备案
2021-10-27
变更前
-
变更后
准予章程备案
董事、监事、经理及联合管理委员会委员
2018-09-26
变更前
冯萍、吕青、施于、张新、张晔
变更后
冯萍、施于、张新、张晔
董事、监事、经理及联合管理委员会委员
2016-02-26
变更前
顾小雷、黄进、王金昌、张新
变更后
冯萍、吕青、施于、张新、张晔
法定代表人变更
2016-02-26
变更前
王金昌
变更后
施于
企业类型变更
2014-04-09
变更前
有限责任公司(外国法人独资)
变更后
有限责任公司(台港澳法人独资)
投资人(股权)变更
2014-04-08
变更前
中粮包装(香港)有限公司(CMPC (Hong Kong) Limited)(认缴额:3029.0000)
变更后
中粮包装投资有限公司(认缴额:3029.0000)
加载中
广州番禺美特包装有限公司的更多信息
求职招聘
2
正在招聘
(1)
招聘分析
(1)
面试准备
4
面试体验
面试问题
薪酬工资
34
薪资分布
薪酬详情
(34)
工商信息
110
企业概况
(22)
法律风险
(6)
经营风险
知识产权
经营信息
(101)