负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-08-16
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-08-16
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2021-06-01
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2020-07-07
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2014-03-20
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2014-03-20
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2014-03-20
变更前
张媛:75%;李伟:7%;张凤:3%;王若君:15%;