变更记录
看准网
汕头市天和室内设计有限公司
变更记录
法定代表人变更
2016-01-06
变更前
林才
变更后
林泽思
股东备案
2016-01-06
变更前
林才,执行董事,经理;王珏,监事
变更后
林泽思,执行董事,经理;王珏,监事
经营期限(营业期限)变更
2014-05-06
变更前
2014-05-31
变更后
2029-05-31
经营范围变更
2014-05-06
变更前
室内装饰设计。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]
变更后
室内装饰设计。
没有更多了
汕头市天和室内设计有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(11)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息