投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-07-09
变更前
邓树平:97%;姚辉婵:2%;邓世成:1%;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-07-09
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-07-09
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2015-03-24
变更前
自:2011-12-15 至:2021-12-14
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2015-03-24
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-03-24
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-03-17
变更后
邓树平(执行董事/总经理);邓世成(监事);
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-03-17