变更记录
看准网
斓度(北京)信息顾问有限公司
变更记录
企业名称
2023-11-03
变更前
思康(北京)信息顾问有限公司
变更后
斓度(北京)信息顾问有限公司
股东改变姓名或名称
2023-11-03
变更前
思康信息有限公司,企业法人
变更后
Aleido Group AB,企业法人
董事(理事)、经理、监事
2023-08-28
变更前
BO JOAKIM ZETTERLUND,毕思强,国润德,叶约翰(JOHAN EKENER)*
变更后
戴文德(David Sonden),杜萍,傅澳婷(Asa Furnander),杨思霈(Lars Josefsson Peil),叶约翰(JOHAN EKENER)*
住所
2019-08-14
变更前
北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层1单元-110907
变更后
北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼7层1单元110810
注册资本
2018-07-17
变更前
1190万人民币元
变更后
1389.5万人民币元
注册资本
2017-03-15
变更前
1000万人民币元
变更后
1190万人民币元
董事(理事)、经理、监事
2016-06-16
变更前
BO JOAKIM ZETTERLUND,毕思强,国润德,叶约翰(JOHAN EKENER)*
变更后
BO JOAKIM ZETTERLUND,毕思强,国润德,叶约翰(JOHAN EKENER)*
住所
2015-07-29
变更前
北京市朝阳区望京西园425号楼三层3554室
变更后
北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层1单元-110907
住所
2014-10-28
变更前
北京市朝阳区利泽中二路1号中辰大厦3A01
变更后
北京市朝阳区望京西园425号楼三层3554室
没有更多了
斓度(北京)信息顾问有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
(1)
招聘分析
面试准备
8
面试体验
面试问题
薪酬工资
10
薪资分布
薪酬详情
(10)
工商信息
5
企业概况
(16)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)