变更记录
看准网
中电智能卡有限责任公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2021-11-08
变更前
胡建溦,黄朝祯,康剑,李建军*,聂岩,王力强,翁楠昌,虞俭,周晴,周峥
变更后
胡建溦,黄朝祯,刘劲梅,聂岩,翁楠昌,徐鼎,许海东*,余善飞,周晴,周峥
法定代表人
2021-11-08
变更前
李建军
变更后
许海东
董事(理事)、经理、监事
2019-10-24
变更前
胡建溦,姜军成,李奉明,李建军*,聂岩,翁楠昌,薛迪,杨建生,叶晋川,张薇,周晴
变更后
胡建溦,黄朝祯,康剑,李建军*,聂岩,王力强,翁楠昌,虞俭,周晴,周峥
投资人
2017-12-19
变更前
公安部第一研究所,事业法人,华大半导体有限公司,法人股东,西南计算机有限责任公司,企业法人,中电广通股份有限公司,企业法人
变更后
公安部第一研究所,事业法人,华大半导体有限公司,法人股东,西南计算机有限责任公司,企业法人,中国电子信息产业集团有限公司,企业法人
董事(理事)、经理、监事
2016-12-30
变更前
陈学亮,胡建溦,姜军成,李奉明,李建军*,聂岩,王士元,薛迪,杨建生,叶晋川,张薇
变更后
胡建溦,姜军成,李奉明,李建军*,聂岩,翁楠昌,薛迪,杨建生,叶晋川,张薇,周晴
投资人
2016-01-13
变更前
公安部第一研究所,事业法人,西南计算机有限责任公司,企业法人,中电广通股份有限公司,企业法人,中国华大集成电路设计集团有限公司,企业法人
变更后
公安部第一研究所,事业法人,华大半导体有限公司,法人股东,西南计算机有限责任公司,企业法人,中电广通股份有限公司,企业法人
营业期限
2015-10-21
变更前
-
变更后
-
董事(理事)、经理、监事
2015-10-21
变更前
程曙光,胡建溦,李奉明,李建军*,聂岩,王刚,王士元,杨建生,叶晋川,张薇
变更后
陈学亮,胡建溦,姜军成,李奉明,李建军*,聂岩,王士元,薛迪,杨建生,叶晋川,张薇
董事(理事)、经理、监事
2015-10-21
变更前
程曙光,胡建溦,李奉明,李建军*,聂岩,王刚,王士元,杨建生,叶晋川,张薇
变更后
程曙光,胡建溦,李奉明,李建军*,聂岩,王刚,王士元,薛迪,杨建生,叶晋川,张薇
没有更多了
中电智能卡有限责任公司的更多信息
求职招聘
34
正在招聘
(15)
招聘分析
(19)
面试准备
26
面试体验
面试问题
薪酬工资
114
薪资分布
薪酬详情
(114)
工商信息
47
企业概况
(30)
法律风险
(3)
经营风险
知识产权
经营信息
(21)