变更记录
看准网
上海静安汽车服务有限公司
变更记录
法定代表人变更
2020-08-13
变更前
陈勇
变更后
曹连
法定代表人变更
2018-05-10
变更前
陶钧文
变更后
陈勇
董事备案
2018-05-10
变更前
尹华;陶钧文;王仲富;武毅
变更后
尹华;王仲富;陈勇
经营期限(营业期限)变
2016-03-24
变更前
1996-06-26~2016-06-25
变更后
1996-06-26~2036-06-25
法定代表人变更
2016-01-08
变更前
武毅
变更后
陶钧文
联络员
2016-01-08
变更前
王仲富
变更后
朱幼德
没有更多了
上海静安汽车服务有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(21)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(2)