变更记录
看准网
东莞市金泽置业投资有限公司
变更记录
法定代表人变更
2018-06-28
变更前
丁毓琨
变更后
郭坚煌
章程备案
2018-06-28
变更前
章程
变更后
章程
章程备案
2017-04-19
变更前
章程
变更后
章程
股东变更
2016-08-16
变更前
-
变更后
股东发生变更
章程备案
2016-07-27
变更前
章程
变更后
章程
股东变更
2016-07-27
变更前
-
变更后
股东发生变更
股东变更
2016-05-10
变更前
-
变更后
股东发生变更
法定代表人变更
2016-05-10
变更前
卢泽芳
变更后
丁毓琨
企业类型变更
2016-05-10
变更前
1130
变更后
1190
股东备案
2016-05-10
变更前
卢应祥,监事;卢泽芳,执行董事;王照文,经理
变更后
丁毓琨,董事长;卢泽芳,副董事长;余敦成,经理;余敦成,董事;甄建冲,监事
章程备案
2016-05-10
变更前
章程
变更后
章程
加载中
东莞市金泽置业投资有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
259
企业概况
(24)
法律风险
(75)
经营风险
(8)
知识产权
经营信息
(176)