高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-12-09
变更后
闫小明:经理,闫小明:执行董事,闫小妹:监事
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2021-12-09
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-12-09
经营期限(营业期限)变更2020-10-12
变更前
自2015年05月27日 至2020年05月26日
经营期限(营业期限)变更2020-10-12
变更前
自2015年05月27日 至2020年05月26日
变更后
自2015年05月27日 至2020年05月26日
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更)2018-08-20
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2018-08-20