变更记录
看准网
深圳市异度空间网络科技有限公司
变更记录
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-07-07
变更前
赖德桓
变更后
刘清强
市场主体类型
2021-07-07
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-07-07
变更前
深圳市嘟喔文化传播投资有限公司 300.0(万元)100.00%
变更后
刘清强 300.0(万元)100.00%
章程
2021-07-07
变更前
-
变更后
-
指定联系人
2021-07-07
变更前
null
变更后
刘清强
监事信息
2021-07-07
变更前
赖德桓(总经理),田毅(监事),赖德桓(执行董事)
变更后
刘清强(总经理),郑宗强(监事),刘清强(执行董事)
股权和公证书
2021-07-07
变更前
-
变更后
-
总经理
2021-07-07
变更前
赖德桓(总经理),田毅(监事),赖德桓(执行董事)
变更后
刘清强(总经理),郑宗强(监事),刘清强(执行董事)
董事长或执行董事成员
2021-07-07
变更前
赖德桓(总经理),田毅(监事),赖德桓(执行董事)
变更后
刘清强(总经理),郑宗强(监事),刘清强(执行董事)
升级换照
2021-07-07
变更前
-
变更后
-
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)
2021-05-10
变更前
2009-11-18,2019-11-18,10
变更后
2009-11-18,,
加载中
深圳市异度空间网络科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(32)
法律风险
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(2)